Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber |
Den 2018-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Ulf Schnack (direktør) (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Legale ejere: Ulf Schnack (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Navne: Ulf Holding ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Reelle ejere: Ulf Schnack (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islevdalvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Ulf Schnack (direktør) (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber m.v. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-04-30 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-05-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Ulf Schnack (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Ulf Holding ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Ulf Schnack (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: SUS 2013 ApS. (offentliggjort 2019-01-07)