Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryhaven 22, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Direktion: Morten Ravn-Grove (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-03 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Legale ejere: Morten Ravn-Grove (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Navne: Zianic Development IVS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Reelle ejere: Morten Ravn-Grove (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Stiftere: Morten Ravn-Grove (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2022-01-12 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryhaven 22, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2019-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryhaven 22, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryhaven 22, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2019-07-18)
Den 2018-09-03 tilføjes Direktion: Morten Ravn-Grove (direktør) (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-03 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Legale ejere: Morten Ravn-Grove (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: Zianic Development IVS (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Reelle ejere: Morten Ravn-Grove (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Stiftere: Morten Ravn-Grove (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Vedtægter: 2018-09-03 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-01-12)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-12)