Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovstjernevej 8, 2400 København NV (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: bertramrasmus@gmail.com (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2018-09-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Whyyy ApS. (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2019-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: VoliTech ApS. (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2020-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: AMLShake ApS. (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2020-04-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Estaid ApS. (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Estaid ApS. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-08-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Beacon M ApS. (offentliggjort 2021-08-30)
Den 2023-07-07 tilføjes Legale ejere: Bertram Holding DK ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 fjernes Legale ejere: ESENNE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Legale ejere: Bertram Holding DK ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Bertram (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 fjernes Reelle ejere: Søren Nordstrand (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-06 fjernes Reelle ejere: Rasmus Bertram (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-07 fjernes Direktion: Søren Nordstrand (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-06 fjernes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toldbodgade 51, 1., 1253 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: Bertram Holding DK ApS, ESENNE HOLDING ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: Code2One Holding ApS, Mads Rolf Kjær Jensen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 fjernes Direktion: Mads Rolf Kjær Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-05-01 fjernes Reelle ejere: Mads Rolf Kjær Jensen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-30 fjernes Legale ejere: Bertram Holding DK ApS, ESENNE HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2020-06-04)
Den 2019-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 9, 1157 København K (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Mads Rolf Kjær Jensen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-08-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-08-26 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-08-26 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klosterstræde 9, 1157 København K (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2018-08-26 tilføjes Direktion: Mads Rolf Kjær Jensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-26 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Legale ejere: Bertram Holding DK ApS, ESENNE HOLDING ApS, Code2One Holding ApS (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-08-26 tilføjes Navne: WE Group ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Reelle ejere: Mads Rolf Kjær Jensen, Rasmus Bertram, Søren Nordstrand (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2018-08-26 tilføjes Revisor: REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2018-08-26 tilføjes Stiftere: ESENNE HOLDING ApS, Code2One Holding ApS, Bertram Holding DK ApS (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Vedtægter: 2018-08-26 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-09-03)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-03)