Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Binavne | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusgården 28, 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Teisensvej 2, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-04 tilføjes Kontaktoplysninger: morten@utiger.dk (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2023-12-03 fjernes Kontaktoplysninger: mortenutiger@gmail.com (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2018-09-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Airwallet ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2022-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Airwallet ApS. (offentliggjort 2022-05-02)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-09 tilføjes Binavne: Utiger Holding ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-08 fjernes Binavne: Utiger Holding IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-02 tilføjes Navne: Utiger ApS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-01 fjernes Navne: Utiger IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-02 tilføjes Vedtægter: 2021-09-02 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-09-01 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teisensvej 2, st. tv., 5000 Odense C (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2018-09-02 tilføjes Binavne: Utiger Holding IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-02 tilføjes Direktion: Morten Utiger Voss (adm. dir.) (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. Selskabet vil ydermere drive rådgivende ingeniørvirksomhed eller teknisk bistand i øvrigt. (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-02 (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mortenutiger@gmail.com (offentliggjort 2023-12-04)
Den 2018-09-02 tilføjes Legale ejere: Morten Utiger Voss (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Navne: Utiger IVS (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-02 tilføjes Reelle ejere: Morten Utiger Voss (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Stiftere: Morten Utiger Voss (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-09-02)
Den 2018-09-02 tilføjes Vedtægter: 2018-09-02 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-14)
Den 2018-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-09-02)