Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars-Ole Hansen(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Frank Augustus Refsgård Lutterodt(virk.: 6) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Allan Bo Christiansen(virk.: 6) Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Bjørn Langhorn Lundt(virk.: 6) Reelle ejere | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % | 16,67 % |
Sune Sand(virk.: 4) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % | 7,41 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lars-Ole Hansen | 01.02.2008 | Brombærvej 15, 8600 Silkeborg |
Bjørn Langhorn Lundt | 01.03.2013 | Stengårdsvænge 121, 2800 Kongens Lyngby |
Sune Sand | 01.03.2016 | Gasværksvej 4B, 3460 Birkerød |
Allan Bo Christiansen | 25.10.2019 | H. Schneekloths Vej 31, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Innofi ApS | 38775979 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Nofiemjo ApS | 38605968 | NORMAL | Andre personlige serviceydelser i.a.n. (960900) |
Nofiemjo Holding ApS | 38594486 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 31.01.2020 og angivet som gældende fra 01.09.2018 (517 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Automation8 IVS | 39499258 |
Automation9 IVS | 39499320 |
Automation10 IVS | 39499355 |
AUTOMATION ApS | 29788596 |
Automation Consult | 25676742 |
Automation Journey2 IVS | 39499444 |
Automation Journey3 IVS | 39499576 |
Automation Journey4 IVS | 39499606 |
Automation Journey5 IVS | 39499622 |
Automation Journey6 IVS | 39499703 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars-Ole Hansen(virk.: 5) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Frank Augustus Refsgård Lutterodt(virk.: 6) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allan Bo Christiansen(virk.: 6) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Bjørn Langhorn Lundt(virk.: 6) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sune Sand(virk.: 4) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 52 % | 0 % | 0 % | 7 % | 22 % | 19 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars-Ole Hansen(virk.: 5) Reelle ejere | 2 | 1 | 1 | 4 |
Frank Augustus Refsgård Lutterodt(virk.: 6) Reelle ejere | 2 | 5 | 1 | 6 |
Allan Bo Christiansen(virk.: 6) Reelle ejere | 1 | 4 | 1 | 5 |
Bjørn Langhorn Lundt(virk.: 6) Reelle ejere | 2 | 2 | 1 | 7 |
Sune Sand(virk.: 4) Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 4 |
Sum | 7 | 13 | 5 | 26 |
Pct. | 14 % | 25 % | 10 % | 51 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |