Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2018-09-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EMCON A/S. (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-05-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaløvej 5, 2720 Vanløse (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Tora Kristina Fridell (direktør) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve holding- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: Tora Kristina Fridell (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: Tora Fridell ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Tora Kristina Fridell (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: Tora Kristina Fridell (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-31)