Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Jørgen Krogenlund Larsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Jørgen Krogenlund Larsen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovej 3, 5970 Ærøskøbing (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at yde serviceydelser i forbindelse med planteavl m.m. og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med planteavl (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Navne: JKL Udlejning ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Krogenlund Larsen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Stiftere: Jørgen Krogenlund Larsen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Vedtægter: 2018-08-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-31)