Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-10-11)
Den 2018-09-26 tilføjes Direktion: Tom Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 70, 2., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Vesa Matti Poikonen (direktør) (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentbistand og rådgivning samt hermed beslægtet virksomhed til erhvervskunder i Danmark og udlandet. Selskabet tilbyder herunder udarbejdelse af generelle produkt- og markedsanalyser samt udfører andet forberedende arbejde i forbindelse med disse erhvervskunders salg i de Nordiske lande. (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: Vesa Matti Poikonen, Tom Jørgensen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: OGAM Services Denmark ApS (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Vesa Matti Poikonen, Tom Jørgensen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: Vesa Matti Poikonen, Tom Jørgensen (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-31)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-31)