Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Dekret | ||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: DANERKA GROUP ApS. (offentliggjort 2023-11-03)
Den 2018-09-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Hudevad Furniture ApS. (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: ASKMAN TRÆVAREFABRIK ApS. (offentliggjort 2023-05-01)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Trae & Trae Designology A/S. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-10-31 sletter virksomheden Ejerskaber: WWW.ICONI.DESIGN APS. (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2024-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 6, 1263 København K (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Binavne: www.askmanfurniture.com aps, Askman design aps, ASKMAN APS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-21 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Kontaktoplysninger: p_larsen@ymail.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Legale ejere: Ulrick Havndrup, Majken Bjerg Larsen, Malthe Emil Bjerg Larsen, Emma Amalie Bjerg Simonsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Navne: Danish Modern Now ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Reelle ejere: Majken Bjerg Larsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Stiftere: Peter Larsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-17 fjernes Direktion: Peter Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 6, 1263 København K (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Dosseringen 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: p_larsen@ymail.com (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-11-12 fjernes Kontaktoplysninger: peter@askmandesign.com (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-11-19 Statstidende Dekret
Den 2020-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dosseringen 20, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-10-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-18)
Den 2020-10-18 tilføjes Kontaktoplysninger: peter@askmandesign.com (offentliggjort 2020-11-12)
Den 2020-10-07 tilføjes Legale ejere: Malthe Emil Bjerg Larsen, Emma Amalie Bjerg Simonsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-10-07 fjernes Legale ejere: Anders Alexander Øbro-Hansen (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-09-28 tilføjes Legale ejere: Majken Bjerg Larsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-09-28 fjernes Legale ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-09-28 tilføjes Reelle ejere: Majken Bjerg Larsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2020-09-28 fjernes Reelle ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2020-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-10-18)
Den 2019-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2019-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2019-06-20 tilføjes Vedtægter: 2019-06-20 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-15 tilføjes Binavne: www.askmanfurniture.com aps, Askman design aps, ASKMAN APS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-11-12 tilføjes Vedtægter: 2018-11-12 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: Majken Bjerg Larsen (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhustorvet 4, 6000 Kolding (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2018-08-21 tilføjes Direktion: Peter Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive design produktudvikling samt import og export e-handelsvirksomhed, eje andele i relaterede virksomheder, samt relevante ejendomme samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-21 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre møbler (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Legale ejere: Majken Bjerg Larsen, Peter Larsen, Anders Alexander Øbro-Hansen, Ulrick Havndrup (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-21 tilføjes Navne: Danish Modern Now ApS (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Reelle ejere: Peter Larsen (offentliggjort 2020-09-29)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-21)
Den 2018-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Stiftere: Peter Larsen (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Vedtægter: 2018-08-21 (offentliggjort 2018-11-15)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-20)