Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Aarøsund Landevej 232, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Bestyrelse: Peter Kroul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Direktion: Peter Kroul (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Legale ejere: WARP Consulting GmbH (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Navne: Manivest Value Fund A/S (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Reelle ejere: Peter Kroul (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Stiftere: WARP Consulting GmbH (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-05 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2019-05-01 tilføjes Bestyrelse: Kim Just Steffen (formand) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2019-05-01 fjernes Bestyrelse: Valdemar Kraft (formand) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aarøsund Landevej 232, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Bestyrelse: Valdemar Kraft (formand) (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Peter Kroul (direktør) (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er langsigtet at levere et stabilt højt afkast med lav risiko baseret på investeringer i aktier og aktie-derivater (CFD kontrakter), samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: WARP Consulting GmbH (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: Manivest Value Fund A/S (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Peter Kroul (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: WARP Consulting GmbH (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-05)