Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2018-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandskevej 6, 3000 Helsingør (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Direktion: Jan Bækdal (direktør) (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureau og virksomhed med fotografi- og filmproduktion samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-30 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Legale ejere: Jan Bækdal, Anders Damstedt Faber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Navne: FABER x BÆKDAL ApS (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Reelle ejere: Jan Bækdal, Anders Damstedt Faber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Stiftere: Jan Bækdal, Anders Damstedt Faber (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Vedtægter: 2018-08-30 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-30)