Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Vedtægter | Dekret | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Legale ejere: Thomsen 2016 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Navne: Selskabet af 29.08.2018 ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Reelle ejere: Klaus Kimose Thomsen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Stiftere: Thomsen 2016 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-12-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-12-22 fjernes Direktion: Klaus Kimose Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-12-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2021-12-17 tilføjes Navne: Selskabet af 29.08.2018 ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-12-16 fjernes Navne: Thomsen & Co. 2018 ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-12-17 tilføjes Vedtægter: 2021-12-17 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2021-12-24 Statstidende Dekret
Den 2021-11-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 3. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2020-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 6, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-11-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 6, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-11-26)
Den 2020-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 6, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2018-11-22 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 6, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 6, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 6, st. 2., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Klaus Kimose Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er grafisk produktion samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: Thomsen 2016 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: Thomsen & Co. 2018 ApS (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Klaus Kimose Thomsen (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: Thomsen 2016 Holding ApS (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2021-12-25)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-12-25)