Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Persillehaven 40, 1. 2201., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Legale ejere: Mathias Petersen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Navne: MP Holdings IVS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Reelle ejere: Mathias Petersen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Regnskabs år: --03-02 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Stiftere: Mathias Petersen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-11-10 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OrderMe IO IVS. (offentliggjort 2018-12-20)
Den 2019-08-22 sletter virksomheden Ejerskaber: Flowi Medico ApS. (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2022-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2022-02-04 Statstidende Dekret
Den 2022-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-02-05)
Den 2021-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-02-05)
Den 2021-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 fjernes Bestyrelse: Mathias Petersen (formand) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2021-09-07 fjernes Direktion: Mathias Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2020-08-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Persillehaven 40, 1. 2201., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Bestyrelse: Mathias Petersen (formand) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Mathias Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at varetage holdings. (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-03-01 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: Mathias Petersen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: MP Holdings IVS (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Mathias Petersen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --03-01 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --03-02 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: Mathias Petersen (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-11-16)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-07)