Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Navne | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 tilføjes Bestyrelse: Nina Werner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2022-01-03 fjernes Bestyrelse: Jens William Werner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevej 61, 2400 København NV (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 122, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-09-24 tilføjes Binavne: Timed APS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 tilføjes Navne: Resolve ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-23 fjernes Navne: Timed ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-09-24 tilføjes Vedtægter: 2021-09-24 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2021-08-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandboulevarden 122, 4., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-08-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 5, 3520 Farum (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 tilføjes Bestyrelse: Jens William Werner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-08-12 tilføjes Direktion: Jan William Werner (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-08-12 fjernes Direktion: Carsten Hyldahl (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2021-07-16 tilføjes Legale ejere: Russell Square Holding B.V., WYR HOLDING A/S (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-16 fjernes Legale ejere: Relevant Holding 2018 ApS (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-16 tilføjes Reelle ejere: Jan William Werner (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-07-16 fjernes Reelle ejere: Carsten Hyldahl (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2021-05-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenvænget 5, 3520 Farum (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2020-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 106, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 106, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2020-09-10)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 106, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 106, 2. th., 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Direktion: Carsten Hyldahl (direktør) (offentliggjort 2021-08-12)
Den 2018-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel med samt udvikling og markedsføring af software, samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-29 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Legale ejere: Relevant Holding 2018 ApS (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-08-29 tilføjes Navne: Timed ApS (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-08-29 tilføjes Reelle ejere: Carsten Hyldahl (offentliggjort 2021-07-19)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Stiftere: Relevant Holding 2018 ApS (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Vedtægter: 2018-08-29 (offentliggjort 2021-09-24)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-29)
Den 2018-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-29)