Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårds Plads 2, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Direktion: Mikkel Maxus Kristof Lyshøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-27 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Hjemmeside: www.foodpreppers.dk (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Legale ejere: Ellie Sofia Malou Lassen, Mikkel Maxus Kristof Lyshøj (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Navne: Foodpreppers Modern Leadership Investing IVS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Reelle ejere: Ellie Sofia Malou Lassen, Mikkel Maxus Kristof Lyshøj (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Stiftere: Ellie Sofia Malou Lassen, Coolest Cambiati Lovechild ApS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-21 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårds Plads 2, 1. th., 2200 København N (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2019-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Blågårds Plads 2, 2200 København N (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blågårds Plads 2, 2200 København N (offentliggjort 2019-03-26)
Den 2018-08-27 tilføjes Direktion: Mikkel Maxus Kristof Lyshøj (direktør) (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Formål: Virksomheds formål er at sprede kærlighed i hele verden. (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-27 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Hjemmeside: www.foodpreppers.dk (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000,00 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Legale ejere: Ellie Sofia Malou Lassen, Mikkel Maxus Kristof Lyshøj (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Navne: Foodpreppers Modern Leadership Investing IVS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Reelle ejere: Ellie Sofia Malou Lassen, Mikkel Maxus Kristof Lyshøj (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Stiftere: Ellie Sofia Malou Lassen, Coolest Cambiati Lovechild ApS (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktion (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Vedtægter: 2018-08-27 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-03-21)