Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Revisor | Dekret | ||||
Revision fravalgt | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Navne | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2023-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2023-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2023-11-21 fjernes Direktion: Uffe Schultz Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2023-11-21 fjernes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2023-11-23 Statstidende Dekret
Den 2023-08-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-08-01 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET AABENRAA & PADBORG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2023-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 72, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2023-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Langkær 72, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-15 tilføjes Navne: Langkær Autoteknik ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 fjernes Navne: WD Autoteknik ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langkær 72, 6100 Haderslev (offentliggjort 2023-05-10)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Uffe Schultz Sørensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve fast ejendom, drive autoværksted med reparation samt køb og salg af biler samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: Uffe Schultz Sørensen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: WD Autoteknik ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Uffe Schultz Sørensen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-08-02)
Den 2018-08-23 tilføjes Stiftere: Uffe Schultz Sørensen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion. (offentliggjort 2023-11-25)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-25)