Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2021-03-26 tilføjes Revisor: KVALITETSREVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-05-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-25 tilføjes Vedtægter: 2020-03-25 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 tilføjes Vedtægter: 2020-03-24 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2020-03-24 tilføjes Direktion: Christian Ellegaard (direktør) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-24 fjernes Direktion: Anders Flemming Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2020-03-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-13 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 67, 1264 København K (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: attest@4b.dk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-04 fjernes Kontaktoplysninger: anders@afhansen.dk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2020-03-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: MONTEREY INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-31 fjernes Legale ejere: AFHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-30 fjernes Legale ejere: MONTEREY INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-12-31 fjernes Reelle ejere: Anders Flemming Hansen (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2019-10-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-25)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-26 tilføjes Legale ejere: MONTEREY INVEST ApS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-26 fjernes Legale ejere: MZP Holding ApS (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2019-02-26 tilføjes Reelle ejere: Christian Ellegaard (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-26 fjernes Reelle ejere: Michael Zimmermann Petersen (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: A.P. Møllers Allé 9, 2791 Dragør (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-08-24 tilføjes Direktion: Anders Flemming Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle, opføre og sælge byggeprojekt "Kong Georgs Vej 5" samt al virksomhed som efter ledelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-09-30 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-24 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: anders@afhansen.dk (offentliggjort 2020-03-05)
Den 2018-08-24 tilføjes Legale ejere: MZP Holding ApS, AFHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Navne: KGV5 Aps (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Reelle ejere: Michael Zimmermann Petersen, Anders Flemming Hansen (offentliggjort 2019-03-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-08-24 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2018-08-24 tilføjes Stiftere: MZP Holding ApS, AFHANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Vedtægter: 2018-08-24 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)