Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | ||||
Hvidhvask | Vedtægter | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tinggårdslunden 66, 4030 Tune (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 tilføjes Binavne: MILU Accounting ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor regnskabsmæssig assistance samt eje kapitalandele og deraf beslægtede aktiviteter.drive (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-03 tilføjes Vedtægter: 2021-11-03 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HJ BOGHOLDERI & REGNSKAB ApS. (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2019-09-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: All About BBQ ApS. (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2021-10-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Navne: Lucas Invest ApS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Navne: Lucas Invest IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-09-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2021-06-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 34, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Farverland 5, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-05-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Farverland 5, 2600 Glostrup (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Dennis Henrik Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt deraf beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: Dennis Henrik Jørgensen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: Lucas Invest IVS (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Dennis Henrik Jørgensen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Stiftere: Dennis Henrik Jørgensen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-28)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)