Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 14, 9990 Skagen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Binavne: AlkoholToGO IVS, Alkohol2GO IVS, AlkoToGO IVS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Direktion: Theis Nørgaard Schmidt Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-26 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Hjemmeside: www.alko2go.dk (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Kontaktoplysninger: ash@alko2go.dk (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Legale ejere: TNST HOLDING IVS, Theis Nørgaard Schmidt Thomsen, Frederik MS Holding IVS, Frederik Munch Sørensen, Adam Søholm Hansen, ASH INVEST 4/17 IVS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Navne: Alko2GO IVS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Reelle ejere: Theis Nørgaard Schmidt Thomsen, Frederik Munch Sørensen, Adam Søholm Hansen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Stiftere: Theis Nørgaard Schmidt Thomsen, Frederik Munch Sørensen, Adam Søholm Hansen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-02-28 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2019-05-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mjølnersvej 14, 9990 Skagen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Binavne: AlkoholToGO IVS, Alkohol2GO IVS, AlkoToGO IVS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Direktion: Theis Nørgaard Schmidt Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at sælge vin og spiritus og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-26 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Hjemmeside: www.alko2go.dk (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000,00 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ash@alko2go.dk (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Legale ejere: TNST HOLDING IVS, Theis Nørgaard Schmidt Thomsen, Frederik MS Holding IVS, Frederik Munch Sørensen, Adam Søholm Hansen, ASH INVEST 4/17 IVS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Navne: Alko2GO IVS (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Reelle ejere: Theis Nørgaard Schmidt Thomsen, Frederik Munch Sørensen, Adam Søholm Hansen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Stiftere: Theis Nørgaard Schmidt Thomsen, Frederik Munch Sørensen, Adam Søholm Hansen (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Vedtægter: 2018-08-26 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2018-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-28)