Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 52, 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Legale ejere: Beau Holding IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Navne: Woodland Nordic IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Reelle ejere: Mathilde Aagaard Sørensen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Stiftere: Beau Holding IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-05-14 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 Statstidende Dekret
Den 2020-11-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Direktion: Mathilde Aagaard Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-09-01 tilføjes Direktion: Mathilde Aagaard Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: Beau Holding IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2018-08-26)
Den 2018-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 52, 2500 Valby (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-09-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Navne: Woodland Nordic IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Reelle ejere: Mathilde Aagaard Sørensen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Stiftere: Beau Holding IVS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2018-08-25 tilføjes Vedtægter: 2018-08-25 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2018-08-25 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-07-01)