Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Saunte Bygade 27, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Direktion: Sandra Malene Engen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-24 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Hjemmeside: https://www.nordkystgrafisk.dk/ (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Kontaktoplysninger: mail@nordkystgrafisk.dk (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Legale ejere: Sandra Malene Engen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Navne: Nordkyst Grafisk IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Reelle ejere: Sandra Malene Engen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Stiftere: Sandra Malene Engen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-04-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Saunte Bygade 27, 3100 Hornbæk (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2019-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Stengade 83, st. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stengade 83, st. tv., 3000 Helsingør (offentliggjort 2019-08-28)
Den 2018-08-24 tilføjes Direktion: Sandra Malene Engen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave grafisk design og udvikle produkter med grafisk islet. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-24 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Hjemmeside: https://www.nordkystgrafisk.dk/ (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500,00 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@nordkystgrafisk.dk (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Legale ejere: Sandra Malene Engen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Navne: Nordkyst Grafisk IVS (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Reelle ejere: Sandra Malene Engen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Stiftere: Sandra Malene Engen (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Vedtægter: 2018-08-24 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-16)