Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Dekret | Tegningsregel | Hvidhvask | ||||
Direktion | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Binavne | ||||
Kapital | Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Regnskabs år | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Stiftere |
Den 2023-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2023-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2023-05-12 Statstidende Dekret
Den 2023-03-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2023-02-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-05-13)
Den 2023-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-02-08 fjernes Direktion: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (direktør) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 1. th., 1100 København K (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 1. th., 1100 København K (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-03-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-03-14 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-10-20 tilføjes Binavne: Hastrup Assistant ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-19 fjernes Binavne: Boltens Clinic IVS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Navne: Haskin ApS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-19 fjernes Navne: Sidse Kinnerup IVS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2021-10-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (direktør) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Sidse Kinnerup Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-30 tilføjes Legale ejere: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-30 fjernes Legale ejere: Sidse Kinnerup Pedersen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-29 fjernes Legale ejere: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-30 tilføjes Reelle ejere: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-30 fjernes Reelle ejere: Sidse Kinnerup Pedersen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-09-29 fjernes Reelle ejere: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2021-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 13, 1. th., 1100 København K (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, st., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at tilbyde personlig assistance skræddersyet efter kundens behov (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 65, st., 1264 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 1123 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2020-11-17 tilføjes Hjemmeside: www.hastrupkinnerup.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-17 tilføjes Kontaktoplysninger: contact@hastrupkinnerup.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-11-16 fjernes Kontaktoplysninger: sidsekinnerup@gmail.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2020-10-29 tilføjes Vedtægter: 2020-10-29 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2020-10-27 tilføjes Legale ejere: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-10-27 tilføjes Reelle ejere: Elizabeth Silke Machholdt Hastrup (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2020-10-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2020-10-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-30 fjernes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-12-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Regnskabs år: --08-23 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Regnskabs år: --08-24 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-02 tilføjes Vedtægter: 2019-07-02 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 8, 1123 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-08-24 tilføjes Binavne: Boltens Clinic IVS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Direktion: Sidse Kinnerup Pedersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2018-08-24 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at lave beauty behandlinger. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-24 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Hovedbranche: Skønheds- og hudpleje (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: sidsekinnerup@gmail.com (offentliggjort 2020-11-17)
Den 2018-08-24 tilføjes Legale ejere: Sidse Kinnerup Pedersen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2018-08-24 tilføjes Navne: Sidse Kinnerup IVS (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Reelle ejere: Sidse Kinnerup Pedersen (offentliggjort 2021-10-20)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --08-23 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Regnskabs år: --08-24 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Stiftere: Sidse Kinnerup Pedersen (offentliggjort 2018-08-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2018-08-24 tilføjes Vedtægter: 2018-08-24 (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-27)
Den 2018-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-08)