Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | ||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Formål | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2019-12-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Elleville Vejby ApS. (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Elleville Vejby ApS. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Elleville Vejby ApS. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2024-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 30, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Legale ejere: Poshtel International ApS, C13 ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Navne: Elleville ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Reelle ejere: Morten Lund Nielsen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Stiftere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2024-04-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2023-11-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2023-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-18 Statstidende Dekret
Den 2023-09-08 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Bestyrelse: Morten Lund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Morten Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-08-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-18 tilføjes Legale ejere: C13 ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.312,54 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-06-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2021-06-21 tilføjes Vedtægter: 2021-06-21 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2020-06-16 (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Bestyrelse: Onfrad Young Koo (formand) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2020-02-05 tilføjes Legale ejere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2020-02-04 tilføjes Legale ejere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-02-04 fjernes Legale ejere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-02-03 fjernes Legale ejere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-08-14 tilføjes Bestyrelse: Onfrad Young Koo (formand) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-08-14 fjernes Bestyrelse: Søren Johannes Kjær Henningsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-14 tilføjes Direktion: Morten Lund Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-08-14 fjernes Direktion: Søren Johannes Kjær Henningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2019-08-14 tilføjes Navne: Elleville ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2019-08-13 fjernes Navne: Poshtel PopUp Camp Adventure ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2019-08-14 tilføjes Vedtægter: 2019-08-14 (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2019-05-15 fjernes Bestyrelse: Sven-Erik Balle-Christensen (formand) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 30, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Bestyrelse: Sven-Erik Balle-Christensen (formand) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Søren Johannes Kjær Henningsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at udvikle og drive hotellet POSHTEL POPUP Camp Adventure igennem partnerskab, samt virksomhed der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Poshtel PopUp Camp Adventure ApS (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Morten Lund Nielsen (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Poshtel International ApS (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-06-16)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2019-09-05)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-06-13)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)