Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2022-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 45, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-16 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Kontaktoplysninger: hensteinvest@gmail.com (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Legale ejere: Kristina Heide Kristiansen, Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Navne: Henste Holding IVS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Reelle ejere: Kristina Heide Kristiansen, Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Stiftere: Kristina Heide Kristiansen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2022-03-09 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Henste Invest 1 ApS. (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2018-08-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Kristi ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kristi ApS. (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2022-02-12 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2021-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2021-04-10 Statstidende Dekret
Den 2020-11-12 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2020-10-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-04-11)
Den 2020-10-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-10-16 fjernes Direktion: Steen Heide-Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2020-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 45, 5500 Middelfart (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 47, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Kristina Heide Kristiansen, Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kristina Heide Kristiansen, Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-02-29 fjernes Reelle ejere: Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 47, 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-09-22)
Den 2019-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 47, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-09-19 tilføjes Direktion: Steen Heide-Andersen (direktør) (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-09-19 fjernes Direktion: Kristina Heide Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-19 tilføjes Legale ejere: Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-09-19 fjernes Legale ejere: Kristina Heide Kristiansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-19 tilføjes Reelle ejere: Steen Heide-Andersen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2018-09-19 fjernes Reelle ejere: Kristina Heide Kristiansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 47, 5500 Middelfart (offentliggjort 2019-01-30)
Den 2018-08-16 tilføjes Direktion: Kristina Heide Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-16 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: hensteinvest@gmail.com (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Legale ejere: Kristina Heide Kristiansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-16 tilføjes Navne: Henste Holding IVS (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Reelle ejere: Kristina Heide Kristiansen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Stiftere: Kristina Heide Kristiansen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-10-16)
Den 2018-08-16 tilføjes Vedtægter: 2018-08-16 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2018-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-16)