Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-24 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 28, 6870 Ølgod (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 47, 6870 Ølgod (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 tilføjes Kontaktoplysninger: jfk@teslak.nu (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2018-12-03)
Den 2018-09-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-08-24)
Den 2018-08-24 tilføjes Hovedbranche: Parkering og vejhjælp mv. (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-08-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-08-23 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2018-12-04)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 47, 6870 Ølgod (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Thomas Johan Teslak (direktør) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder investering i fast ejendom. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: THOMAS TESLAK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: JFK Ejendomme ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Thomas Johan Teslak (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2018-08-23 tilføjes Stiftere: THOMAS TESLAK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-23)