Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 26, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2020-07-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THC Share Invest II ApS. (offentliggjort 2020-08-12)
Den 2024-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 26, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 26, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Engvangen 26, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-05 fjernes Legale ejere: MICHELSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2019-01-21 tilføjes Legale ejere: MICHELSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engvangen 26, 8520 Lystrup (offentliggjort 2024-02-01)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Mogens Michelsen (direktør) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er formueadministration. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: MICHELSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-02-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: Michelsen Investment ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Mogens Michelsen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Stiftere: MICHELSEN EJENDOMME ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-23)