Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Kontaktoplysninger: hv@hannuvangsgaard.dk (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Legale ejere: Hannu Vangsgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Navne: Not Now John IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Reelle ejere: Hannu Vangsgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Stiftere: Hannu Vangsgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-11-06 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2020-10-08 fjernes Direktion: Hannu Vangsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerivej 2, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Direktion: Hannu Vangsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder, samt levering af ydelser inden for virksomhedsrådgivning. (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: hv@hannuvangsgaard.dk (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Legale ejere: Hannu Vangsgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Navne: Not Now John IVS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Reelle ejere: Hannu Vangsgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Stiftere: Hannu Vangsgaard (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør (offentliggjort 2020-10-08)
Den 2018-08-23 tilføjes Vedtægter: 2018-08-23 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2018-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-08)