Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Navne | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-20 tilføjes Navne: Glenn's rideudstyr ApS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-19 fjernes Navne: Glenn's rideudstyr IVS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-20 tilføjes Vedtægter: 2021-10-20 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2021-06-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 110, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 110, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørholmsvej 110, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-08-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Spangshusevej 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2020-08-09)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-22 tilføjes Vedtægter: 2018-11-22 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2018-11-22 fjernes Revisor: Bæk Revision (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spangshusevej 4, 8950 Ørsted (offentliggjort 2020-08-09)
Den 2018-08-09 tilføjes Direktion: Glenn Patrick Møller Espensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at Udvikle, producere og sælge udstyr inden for heste branchen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-09 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af sportsudstyr (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 10,00 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: glenn@hestetandplejer.dk (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Navne: Glenn's rideudstyr IVS (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2018-08-09 tilføjes Reelle ejere: Glenn Patrick Møller Espensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Revisor: Bæk Revision (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Stiftere: Glenn Patrick Møller Espensen (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Vedtægter: 2018-08-09 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-10-22)
Den 2018-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-23)