Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Legale ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Revisor | Bibranche | ||||
Revision fravalgt | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2018-08-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Expo Partner ApS. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Expo Partner ApS. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-12-24 tilføjes Reelle ejere: Pernille Hartman Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-12-22 tilføjes Reelle ejere: Steffen Hartman Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-12-22 tilføjes Legale ejere: S. Dalsgaard Holding 2 ApS, P.H. Dalsgaard Holding 2 ApS, H. Dalsgaard Holding 2 ApS (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-12-22 fjernes Legale ejere: Henrik Jensen Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-12-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Jensen Dalsgaard (offentliggjort 2023-03-10)
Den 2022-12-18 fjernes Legale ejere: Henrik Jensen Dalsgaard (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-19 tilføjes Vedtægter: 2022-12-19 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-11-16 fjernes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-18 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-02-21)
Den 2019-06-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2019-06-03 tilføjes Revisor: DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-18)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørresøvej 29, 8800 Viborg (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Direktion: Pia Hartman Jensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-21 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Legale ejere: Henrik Jensen Dalsgaard (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Navne: H. Dalsgaard Holding ApS (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Jensen Dalsgaard (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2018-08-21 tilføjes Stiftere: Henrik Jensen Dalsgaard (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller den samlede direktion. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Vedtægter: 2018-08-21 (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-23)