Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Holch Midtgaard | 01.08.2020 | 19.01.2023 | direktør |
Kristoffer Ewald | 23.05.2020 | 01.08.2020 | direktør |
Pernille Geneser Nedergaard | 19.02.2019 | 26.11.2019 | adm. dir |
Thomas Østergaard-Geisler | 10.08.2018 | 23.05.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Cordth | 01.08.2021 | 19.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Østergaard-Geisler | 29.06.2020 | 15.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Midtgaard | 28.05.2020 | 19.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Nielsen | 28.05.2020 | 19.01.2023 | formand |
Søren Koch | 28.05.2020 | 02.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rene Falch Olesen | 19.02.2019 | 19.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Martin Kring | 19.02.2019 | 19.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Nielsen | 19.02.2019 | 27.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Midtgaard | 19.02.2019 | 27.05.2020 | formand |
Thomas Østergaard-Geisler | 19.02.2019 | 13.03.2020 | bestyrelsesmedlem |