Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Komplementarselskabet SH ApS (CVR 39798026) | NORMAL | 20.08.2018 |
Stigsborg P/S (CVR 39519275) | NORMAL | 20.08.2018 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PFA PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB. (CVR 13594376) | NORMAL | 31.12.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
A. ENGGAARD HOLDING A/S (CVR 29604363) | NORMAL | 30.09.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PFA DK Boliger Høj A/S (CVR 39371006) | 30.09.2020 | 31.12.2020 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Stigsborg Havnefront P/S (CVR 39518155) | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
P/S Stigsborg H2 (CVR 39801345) | 22.09.2020 | 30.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Stigsborg P/S (CVR 39519275) | 20.08.2018 | 22.09.2020 | 100,00% | 100,00 % |