Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolebakken 7, kl. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Direktion: Erik Wihlborg (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i P/S Bagerstræde. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-21 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Legale ejere: Investeringsselskabet Bagerstræde ApS, Jørgen Steen Andersen, Anders Vestergaard Rasmussen, Linda Merete Rolfsen, Mathilde Evaldsen, Susanne Lis Larsen, Henrik Glud Ovesen, Berit Schiøttz-Christensen, Svend Erik Christiansen, Roar Ruby Maagaard (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Navne: Bagerstræde Komplementarselskab ApS (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Stiftere: ARKMEDIC ApS (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Vedtægter: 2018-08-21 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)