Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jakob Folkenberg Eriksen | 25.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Walther Mogensen | 22.06.2023 | 25.09.2023 | direktør |
Lars Asger Enggaard | 03.04.2020 | 22.06.2023 | direktør |
Anton Hessellund | 20.08.2018 | 03.04.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Malle | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Gjede | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Kjellerup Kjeldsen | 22.06.2023 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Asger Enggaard | 03.04.2020 | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anders Mejlholm Larsen | 03.04.2020 | 22.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Enggaard | 03.04.2020 | 22.06.2023 | formand |
Tom Peter Conny Johnsen | 20.08.2018 | 03.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anton Hessellund | 20.08.2018 | 03.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Asger Enggaard | 20.08.2018 | 02.04.2020 | formand |