Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-08-15 sletter virksomheden Ejerskaber: JJ Group Denmark IVS. (offentliggjort 2020-02-10)
Den 2019-07-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CleanShield Sweden ApS. (offentliggjort 2019-10-01)
Den 2020-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AmokShop ApS. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-17 tilføjes Navne: Waltherlund ApS (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-16 fjernes Navne: Waltherlund IVS (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-17 tilføjes Vedtægter: 2021-09-17 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-09-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2021-08-02 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-01 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2020-08-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandhøjen 5, 4000 Roskilde (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Jan Walther Lund (direktør) (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at ejer aktier og anparter samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Jan Walther Lund (offentliggjort 2019-08-02)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Waltherlund IVS (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Jan Walther Lund (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Jan Walther Lund (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-22)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-09-19)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-22)