Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersdorffsgade 16, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Bibranche: Murere (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Legale ejere: Mantas Monstvilas (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Navne: bygbro ivs (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Reelle ejere: Mantas Monstvilas (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Stiftere: Mantas Monstvilas (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-06-11 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-05-07 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-26 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 Statstidende Dekret
Den 2019-10-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Mantas Monstvilas (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersdorffsgade 16, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2019-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersdorffsgade 16, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersdorffsgade 16, 2. tv., 8700 Horsens (offentliggjort 2019-06-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Direktion: Mantas Monstvilas (adm. dir.) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er tømrer firma (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Legale ejere: Mantas Monstvilas (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Navne: bygbro ivs (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Mantas Monstvilas (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Stiftere: Mantas Monstvilas (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)