Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-16 tilføjes Legale ejere: Jakob Hoppe Holding ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-16 fjernes Legale ejere: Ejendomsselskabet Prøvestenen ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 157, 2791 Dragør (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Direktion: Jakob Hoppe (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af mandskab samt rør- og stål fabrikation. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-06-30 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-17 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Hovedbranche: Reparation af jern- og metalvarer (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Prøvestenen ApS (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2018-08-17 tilføjes Navne: Copenhagen ManPower ApS (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Reelle ejere: Jakob Hoppe (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Stiftere: Ejendomsselskabet Prøvestenen ApS (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Vedtægter: 2018-08-17 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)