Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Kapital | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 tilføjes Binavne: Molens Måltider ApS (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-06-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 tilføjes Vedtægter: 2023-05-30 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jessens Mole 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-07-06)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 59, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-19 tilføjes Vedtægter: 2021-02-19 (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 57.150,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-10 tilføjes Legale ejere: Jakob Raphael Hirsch, SPIDUE ApS (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-09 fjernes Legale ejere: Jakob Raphael Hirsch (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2020-12-10 tilføjes Vedtægter: 2020-12-10 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2020-10-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 59, 5700 Svendborg (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 65, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-09-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttervej 65, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-10-21)
Den 2019-09-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødeledsvej 70, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-09-11)
Den 2018-08-20 tilføjes Direktion: Jakob Raphael Hirsch (direktør) (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive cateringvirksomhed og al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Legale ejere: Jakob Raphael Hirsch (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-08-20 tilføjes Navne: Spisetid ApS (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Jakob Raphael Hirsch (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Stiftere: Jakob Raphael Hirsch (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2020-12-10)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-21)