Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jens Peter Hansen | 01.04.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Hansen Bek | 16.08.2018 | 01.04.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Kaarsbo | 31.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Aldal Jensen | 12.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Hansen | 16.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Poul Hansen Bek | 16.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bent Juel Stjerneby | 16.08.2018 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Røn | 18.02.2021 | 26.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Pedersen | 12.03.2019 | 21.09.2020 | næstformand |
Poul Henrik Larsen | 16.08.2018 | 12.03.2019 | næstformand |