Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Tegningsregel | Vedtægter | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-01 tilføjes Direktion: Mette Cassøe Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2023-08-01 fjernes Direktion: Lars Kühn Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2018-08-27 sletter virksomheden Ejerskaber: MEBI Holding ApS. (offentliggjort 2021-12-01)
Den 2021-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MEBI Holding ApS. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Movement Studios ApS. (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønæshave 50, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønæshave 50, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-10-07 tilføjes Kontaktoplysninger: mette@baycosmetics.dk (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønæshave 50, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-10-07)
Den 2021-09-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Palleshøje 168, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-20 tilføjes Legale ejere: Mette Cassøe Jakobsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-20 fjernes Legale ejere: Lars Kühn Thomsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-19 fjernes Legale ejere: Mette Cassøe Jakobsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-20 tilføjes Reelle ejere: Mette Cassøe Jakobsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-20 fjernes Reelle ejere: Lars Kühn Thomsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-19 fjernes Reelle ejere: Mette Cassøe Jakobsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-06-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2019-09-25 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palleshøje 168, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-10-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Palleshøje 168, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2019-09-24 tilføjes Direktion: Lars Kühn Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-26)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-09-24 tilføjes Vedtægter: 2019-09-24 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2019-08-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2019-08-23 fjernes Direktion: Mette Cassøe Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Palleshøje 168, 8800 Viborg (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2018-08-20 tilføjes Direktion: Mette Cassøe Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Legale ejere: Mette Cassøe Jakobsen, Lars Kühn Thomsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2018-08-20 tilføjes Navne: AMAE Holding ApS (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Mette Cassøe Jakobsen, Lars Kühn Thomsen (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Stiftere: Mette Cassøe Jakobsen, Lars Kühn Thomsen (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2019-08-23)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2019-10-15)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-23)