Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-05 tilføjes Binavne: Bastet Balance ApS, Bastet ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-05-04 fjernes Binavne: Bastet IVS, Bastet Balance IVS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-05 tilføjes Navne: Britorn Kommunikation ApS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-04 fjernes Navne: Britorn Kommunikation IVS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-05 tilføjes Vedtægter: 2021-04-05 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-04-04 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-01-21 tilføjes Binavne: Bastet IVS, Bastet Balance IVS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østtoften 2, 8250 Egå (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Direktion: Carina Vestergaard (adm. dir.) (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med kommunikation og marketing, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Legale ejere: CBritorn Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Navne: Britorn Kommunikation IVS (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Carina Vestergaard (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Stiftere: CBritorn Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-06)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)