Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2021-05-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 63, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-08 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Legale ejere: Frederikke Emma Rubow (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Navne: F.E. Rubow Holding IVS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Reelle ejere: Frederikke Emma Rubow (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Stiftere: Frederikke Emma Rubow (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-05-20 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2021-04-28 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2020-12-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-12-15 Statstidende Dekret
Den 2020-11-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2020-12-16)
Den 2020-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2020-10-09 fjernes Direktion: Frederikke Emma Rubow (direktør) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 63, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Direktion: Frederikke Emma Rubow (direktør) (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-08 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Legale ejere: Frederikke Emma Rubow (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: F.E. Rubow Holding IVS (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Reelle ejere: Frederikke Emma Rubow (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Stiftere: Frederikke Emma Rubow (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-10-09)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-06-17)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-10-09)