Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 24, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Direktion: Stefan Elgaard Lerche (direktør) (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Hjemmeside: www.mbunas.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Kontaktoplysninger: stefan@1life.dk (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Navne: MbunaS IvS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Reelle ejere: Stefan Elgaard Lerche (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Stiftere: Steffan Letort Nielsen, Stefan Elgaard Lerche (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-27 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervej 24, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Skansevej 14, st. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-05-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Stefan Elgaard Lerche (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-01-01 fjernes Reelle ejere: Steffan Letort Nielsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2019-01-01 fjernes Direktion: Steffan Letort Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Stefan Elgaard Lerche (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Skansevej 14, st. tv., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-08-20 tilføjes Direktion: Steffan Letort Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-08-20 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at importere udstyr til akvarium, samt import og opdræt af dertilhørende fisk (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-20 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Hjemmeside: www.mbunas.com (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Hovedbranche: Dyrehandel (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Kontaktoplysninger: stefan@1life.dk (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Navne: MbunaS IvS (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Reelle ejere: Stefan Elgaard Lerche, Steffan Letort Nielsen (offentliggjort 2019-05-01)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Stiftere: Steffan Letort Nielsen, Stefan Elgaard Lerche (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Vedtægter: 2018-08-20 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2018-08-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-08-27)