Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Legale ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, af næstformanden, af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-06 tilføjes Legale ejere: Morten Aagaard Invest ApS (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jane Bech (næstformand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Holleufer Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Direktion: Morten Aagaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 fjernes Direktion: Poul Erik Bech (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-01-01 tilføjes Vedtægter: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Jane Bech (formand) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-18 tilføjes Bestyrelse: Thomas Holleufer Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-10-18 fjernes Bestyrelse: Thomas Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-07-31 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-07-31 fjernes Legale ejere: Thomas Jakobsen Invest ApS (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-30 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-31 tilføjes Reelle ejere: Jane Bech, Poul Erik Bech (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-07-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Jakobsen (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-07-30 fjernes Reelle ejere: Poul Erik Bech (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-01 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH, Thomas Jakobsen Invest ApS (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2018-09-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Erik Bech, Thomas Jakobsen (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2018-08-31 fjernes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-16 tilføjes Legale ejere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bremerholm 29, 1069 København K (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Bestyrelse: Thomas Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2018-08-16 tilføjes Direktion: Poul Erik Bech (direktør) (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2018-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-16 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Navne: EDC POUL ERIK BECH, Ørestad A/S (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Stiftere: EJENDOMSMÆGLERAKTIESELSKABET POUL ERIK BECH (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2018-08-16 tilføjes Vedtægter: 2018-08-16 (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2018-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)