Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-31 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Vet InVitro IVS. (offentliggjort 2018-08-23)
Den 2019-01-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Højgård VetEmbryo Technologies ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 55, 6230 Rødekro (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Platanvej 24, 1. 3., 1810 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-13 tilføjes Kontaktoplysninger: emma@vetinvitro.dk (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2019-01-12 fjernes Kontaktoplysninger: zeleora1@gmail.com (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Platanvej 24, 1. 3., 1810 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-08-11 tilføjes Direktion: Emma Kathrine Lorenzen (direktør) (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber samt at drive anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-11 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Kontaktoplysninger: zeleora1@gmail.com (offentliggjort 2019-01-13)
Den 2018-08-11 tilføjes Legale ejere: Emma Kathrine Lorenzen, Andreas Carstensen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Navne: EAC Holding ApS (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Reelle ejere: Emma Kathrine Lorenzen, Andreas Carstensen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Stiftere: Emma Kathrine Lorenzen, Andreas Carstensen (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Vedtægter: 2018-08-11 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-20)
Den 2018-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-20)