Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-11)
Den 2023-06-10 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-11)
Den 2023-06-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET EDELBO STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-11)
Den 2018-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HRT ApS. (offentliggjort 2019-03-17)
Den 2023-06-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2023-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2022-06-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-27 tilføjes Legale ejere: Henrik Rasmussen, Frederik Hovgaard Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-27 fjernes Legale ejere: Marianne Hovgaard Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-26 tilføjes Legale ejere: Henrik Rasmussen, Marianne Hovgaard Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-26 fjernes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-25 fjernes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-27 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-26 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-26 fjernes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-12-25 fjernes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2021-05-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2023-02-03)
Den 2021-05-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Navne: Fam. Hovgaard Holding ApS (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-29 fjernes Navne: Fam. Hovgaard Holding IVS (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Vedtægter: 2021-04-30 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-04-29 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2021-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 40, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2021-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2021-02-28)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-07-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 26, 1. tv., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2019-07-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langgyden 12, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langgyden 12, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2019-07-29)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Henrik Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele, drive administration og investering samt hermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2018-12-31 (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-15 (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1,00 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Fam. Hovgaard Holding IVS (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2021-12-30)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-11)
Den 2018-08-15 tilføjes Stiftere: Henrik Rasmussen (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-19)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2021-05-01)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-19)