Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Umanakvej 47, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvstræde 4, 1., 1152 København K (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-06-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Navne: Christensen Capital ApS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-08 fjernes Navne: Christensen Capital IVS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Vedtægter: 2020-09-09 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-09-08 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2020-08-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvstræde 4, 1., 1152 København K (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2020-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Bevtoftgade 2, 2. tv., 1736 København V (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bevtoftgade 2, 2. tv., 1736 København V (offentliggjort 2020-07-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Direktion: Malene Paik Christensen (direktør) (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-08 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000,00 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Legale ejere: Malene Paik Christensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Navne: Christensen Capital IVS (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Reelle ejere: Malene Paik Christensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Stiftere: Malene Paik Christensen (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-18)
Den 2018-08-08 tilføjes Vedtægter: 2018-08-08 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2020-09-14)
Den 2018-08-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-18)