Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Stiftelsesvej 7, 8300 Odder (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-17 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Kontaktoplysninger: svend@dybtvand.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Legale ejere: Svend Mikael Hansen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Navne: Dybt Vand IVS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Reelle ejere: Svend Mikael Hansen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Stiftere: Svend Mikael Hansen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-06-16 fjernes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-04-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-04-28 Statstidende Dekret
Den 2022-02-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-04-29)
Den 2022-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2022-01-20 fjernes Direktion: Svend Mikael Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stiftelsesvej 7, 8300 Odder (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 203, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emiliedalsvej 203, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 4. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiks Plads 16, 4. 3., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-02-04)
Den 2020-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-07-05)
Den 2020-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-06-02)
Den 2019-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 72, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestervang 7, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-09-15 tilføjes Kontaktoplysninger: svend@dybtvand.dk (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestervang 7, 5492 Vissenbjerg (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Direktion: Svend Mikael Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber, samt øvrig beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-17 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000,00 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Legale ejere: Svend Mikael Hansen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Navne: Dybt Vand IVS (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Reelle ejere: Svend Mikael Hansen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Stiftere: Svend Mikael Hansen (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2022-01-20)
Den 2018-08-17 tilføjes Vedtægter: 2018-08-17 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 81 (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2018-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-20)