Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillegade 25, 8500 Grenaa (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Stenderupvej 4, 8781 Stenderup (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2018-08-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Oscar Yankee ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2018-11-02 sletter virksomheden Ejerskaber: TrueTrack IVS. (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2023-02-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scandinavian Drone Solutions ApS. (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-02-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Oscar Yankee ApS. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2024-04-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenderupvej 4, 8781 Stenderup (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2020-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bisgaardsvej 5, 8300 Odder (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2020-02-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bisgaardsvej 5, 8300 Odder (offentliggjort 2020-11-29)
Den 2018-08-14 tilføjes Binavne: Caseus co ApS, Caseus Inc ApS, Caseus & co ApS, Caseus & Company ApS, Cas Inc ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Direktion: Peter Daniel Warnes (direktør) (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Legale ejere: Peter Daniel Warnes (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Navne: Caseus Incorporated ApS (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Reelle ejere: Peter Daniel Warnes (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Stiftere: Peter Daniel Warnes (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Vedtægter: 2018-08-14 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-08-17)
Den 2018-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-17)