Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Dekret | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
xbrl | Bibranche | Formål | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2023-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-15 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Hjemmeside: dkvikar.nu (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Kontaktoplysninger: info@dkvikar.nu (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Navne: Dansk Vikarservice ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Stiftere: Anne Andersen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-12-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2023-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2023-02-08 Statstidende Dekret
Den 2022-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-02-10)
Den 2022-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-12-02 fjernes Direktion: Allan Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-10-28 fjernes Legale ejere: Thomas Glenn Andersen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Reelle ejere: Thomas Glenn Andersen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-09-24 tilføjes Hjemmeside: dkvikar.nu (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-09-23 fjernes Hjemmeside: dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dkvikar.nu (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-09-23 fjernes Kontaktoplysninger: info@dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-24 tilføjes Navne: Dansk Vikarservice ApS (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-09-23 fjernes Navne: Din Bygge Service ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-24 tilføjes Vedtægter: 2022-09-24 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 7, 1., 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2022-08-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-23 tilføjes Hjemmeside: dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-08-22 fjernes Hjemmeside: dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-08-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-19 tilføjes Direktion: Allan Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2022-07-19 fjernes Direktion: Thomas Glenn Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-19 tilføjes Hjemmeside: dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@dinbyggeservice.nu (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-12 tilføjes Legale ejere: Thomas Glenn Andersen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-01-12 fjernes Legale ejere: Simon Lind Christensen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-01-12 tilføjes Reelle ejere: Thomas Glenn Andersen (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-01-12 fjernes Reelle ejere: Simon Lind Christensen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marielundvej 20, 2730 Herlev (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-20 tilføjes Direktion: Thomas Glenn Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2021-11-20 fjernes Direktion: Mathias Thorbech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-11-07 tilføjes Legale ejere: Simon Lind Christensen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-07 fjernes Legale ejere: Mathias Thorbech Jensen (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-11-07 tilføjes Reelle ejere: Simon Lind Christensen (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2021-11-07 fjernes Reelle ejere: Mathias Thorbech Jensen (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-08-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-14 tilføjes Direktion: Mathias Thorbech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2021-04-14 fjernes Direktion: Anne Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2021-04-14 tilføjes Legale ejere: Mathias Thorbech Jensen (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-04-14 fjernes Legale ejere: Anne Andersen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2021-04-14 tilføjes Reelle ejere: Mathias Thorbech Jensen (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-04-14 fjernes Reelle ejere: Anne Andersen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2020-10-13 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2020-10-12 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-10-01 fjernes Bibranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-10 tilføjes Bibranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-10-01)
Den 2020-09-09 fjernes Bibranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-07 tilføjes Formål: Virksomhedes formål er at drive vikarudlejning samt være underentreprenør inden for byggebranchen. (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2020-09-07 tilføjes Vedtægter: 2020-09-07 (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedeland 7, 2600 Glostrup (offentliggjort 2022-01-07)
Den 2020-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2020-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-07-30 tilføjes Navne: Din Bygge Service ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2020-07-29 fjernes Navne: Fiskeriet ApS (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2020-07-30 tilføjes Vedtægter: 2020-07-30 (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-16 tilføjes Bibranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-16 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-07-15 fjernes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2019-10-30 tilføjes Navne: Fiskeriet ApS (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2019-10-29 fjernes Navne: Kronborg Røgeri ApS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-10-30 tilføjes Vedtægter: 2019-10-30 (offentliggjort 2020-07-30)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordhavnsvej 3, 3000 Helsingør (offentliggjort 2020-08-05)
Den 2019-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 24, 4. tv., 1561 København V (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-04-15 tilføjes Vedtægter: 2019-04-15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havneholmen 24, 4. tv., 1561 København V (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 1, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Alle 1, 3. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-08-15 tilføjes Direktion: Anne Andersen (direktør) (offentliggjort 2021-07-27)
Den 2018-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med salg og import af fisk og skaldyr samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-15 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Hovedbranche: Fiskeforretninger (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Legale ejere: Anne Andersen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-08-15 tilføjes Navne: Kronborg Røgeri ApS (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2018-08-15 tilføjes Reelle ejere: Anne Andersen (offentliggjort 2021-10-04)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Stiftere: Anne Andersen (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2018-08-15 tilføjes Vedtægter: 2018-08-15 (offentliggjort 2019-04-24)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-28)
Den 2018-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-02)