Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 1. tv., 1620 København V (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Direktion: Christina Munksgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-13 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Legale ejere: Christina Munksgaard (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Navne: TranC ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Reelle ejere: Christina Munksgaard (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Stiftere: Christina Munksgaard (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2020-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-06)
Den 2018-09-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 29, 1. tv., 1620 København V (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Direktion: Christina Munksgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentservice indenfor HR området, herunder lederudvikling, coaching, procesfacilitering og outplacement samt hertil beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-08-13 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Legale ejere: Christina Munksgaard (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Navne: TranC ApS (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Reelle ejere: Christina Munksgaard (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Stiftere: Christina Munksgaard (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Vedtægter: 2018-08-13 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-18)
Den 2018-08-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-18)